序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 股权占比 | 认缴出资额 |
---|
1 | 郑航桅 | 200000万元人民币 | 2014-12-23 | 100% | 200000万元 |
序号 | 变更日期 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|
1 | 2023-05-30 | 其他变更 | -- | -- |
2 | 2021-07-14 | 人员变更 | 刘思芹(董事),刘思芹(总经理),李文锋(董事长),张楠(董事) | 黄国伟(董事),刘思芹(董事),李海飞(董事长),黄国伟(总经理) |
3 | 2021-07-14 | 地址变更 | 深圳市罗湖区黄贝街道水库社区沿河北路2022号广东粤港供水有限公司办公大楼四层 | 深圳市罗湖区黄贝街道水库社区东湖二路68号粤海水务1号楼整套 |
4 | 2021-07-14 | 负责人变更 | 李文锋 | 李海飞 |
5 | 2021-07-14 | 人员变更 | 刘思芹(董事),刘思芹(总经理),李文锋(董事长),张楠(董事) | 黄国伟(董事),刘思芹(董事),李海飞(董事长),黄国伟(总经理) |
6 | 2021-07-14 | 其他变更 | -- | -- |
7 | 2020-12-07 | 股东股权变更 | 粤海水务集团 (香港)有限公司 200000.0(万元)100.00% | 粤海水务控股有限公司 200000.0(万元)100.00% |
8 | 2020-12-07 | 地址变更 | 深圳市罗湖区黄贝街道水库社区沿河北路2022号大院广东粤海供水有限公司办公大楼四层 | 深圳市罗湖区黄贝街道水库社区沿河北路2022号广东粤港供水有限公司办公大楼四层 |
9 | 2020-12-07 | 其他变更 | -- | -- |
10 | 2020-09-03 | 人员变更 | 王苏荣(监事),唐甸总(总经理),李慧薇(董事),唐甸总(董事) | 刘思芹(董事),李先平(监事),张楠(董事),刘思芹(总经理) |